България 25.06.2024 18:28 Снимка: ДНЕС+
Филиз Хюсменова напуска Народното събрание
Уведомявам ви, че поемам отговорността и подавам оставка като член на българския парламент, с искрено желание политиката в България да служи на хората, заявява депутатът от ДПС
Филиз Хюсменова е подала оставка като народен представител в 50-ото Народно събрание, съобщава БТА, позовавайки се на информация от пресцентъра на парламента.
В деловодството на НС е постъпило искането с нейната оставка.
Филиз Хюсменова е депутат от парламентарната група на ДПС. На последните парламентарни избори тя беше водач на листата във Варна, откъдето е и избрана за народен представител. В миналия парламент Хюсменова бе заместник-председател на Народното събрание.
Уведомявам ви, че поемам отговорността и подавам оставка като член на българския парламент, с искрено желание политиката в България да служи на хората, пише Филиз Хюсменова във Facebook страницата на ДПС - Варна.
"Вие сте важните и силните, и с вашето постоянство и подкрепа, уверена съм, те ще се случат! Не използвам думите поради учтивост, нито от политическо многословие, а защото всяко начало има своя край и е много добре, когато краят може да бъде съзнателно избран", заявява още депутатката.
Филиз Хюсменова е родена на 10 юни 1966 г. в Силистра. От 1994 г. до 1999 г. е общински съветник в Силистра. От 1999 г. до 2001 г. е заместник-кмет по хуманитарните дейности в община Силистра, а след това - до избирането ѝ за министър на 17 юли 2003 г., е заместник областен управител в областна администрация Силистра.
От 17 юли 2003 г. до 16 август 2005 г. е министър без портфейл в правителството на Симеон Сакскобургготски.
Председател е на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (4 август 2003 - 16 август 2005).
От 2006 г. Филиз Хюсменова е член на Централното оперативно бюро на Движение за права и свободи. От 11 януари 2010 г. до 4 януари 2021 г. е заместник-председател на партия Движение за права и свободи.
Била е депутат в 40-ото и 49-ото Народно събрание от ДПС. От 26 август 2005 г. до 31 декември 2006 г. е наблюдател в Европейския парламент (ЕП). От 1 януари 2007 г. до 1 юли 2019 г. е член от България в ЕП.
От 1 юли 2014 г. до 2 юли 2019 г. е заместник-председател на групата Алианс на либералите и демократите за Европа в парламента.
Още по темата
CHF | 1 | 2.07625 |
GBP | 1 | 2.34686 |
RON | 10 | 3.93021 |
TRY | 100 | 5.12889 |
USD | 1 | 1.75285 |
Последни новини
- 22:57 Хороскоп за неделя, 29 септември 2024 г.
- 19:38 Стрелбата с българи в Халкидики: Един от стрелците е задържан в Германия
- 19:29 Рекорден брой удавяния в Бургас заради алкохола и неохраняемите плажове
- 19:14 Д-р Николай Брънзалов беше избран за председател на БЛС
- 19:01 От - 2° до 33°: Какво време ни очаква през октомври
- 18:47 Йотова: Народното събрание приключи по много обиден начин за гражданите
- 18:33 МВнР работи за извеждането на българските граждани от Ливан
- 18:21 Странните неща, които хората са оставили на Луната